序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CRIMPPI OY | 100% | 25.000000万欧元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
TIMO TAPANI HARRI
|
|
2 |
TOMMI SAKARI MANNINEN
|
|
3 |
ARTO LAINE
|
|
4 |
SEPPO TAPANI HUJANEN
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-07-06
|
2031-07-10
|
2 | 2020-07-21 | 企业住所变更 |
苏州工业园区星汉街5号B幢1楼03/07单元
|
苏州工业园区马塘湾路16号西楼三楼西
|
3 | 2017-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
SEPPO TAPANI HUJANEN
|
TIMO TAPANI HARRI
|
4 | 2017-01-12 | 法定代表人姓名 |
SEPPO TAPANI HUJANEN
|
TIMO TAPANI HARRI
|