序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张莹 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张莹
|
|
2 |
夏建芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
苏州天宇物业管理有限公司太仓鑫尚分公司
|
于维尚 | 2011-02-24 |
2 |
苏州天宇物业管理有限公司沧浪分公司
|
徐东 | 2011-02-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-19 | 法定代表人变更 |
王书英
|
张莹
|
2 | 2018-09-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2027-06-19
|
|
3 | 2018-09-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王书英 [退出]徐文杰 [退出]
|
张莹 [新增]
|
4 | 2018-09-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
苏州市普福寺路27-5号
|
苏州市干将西路1099号7号办公楼
|
5 | 2018-09-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王书英
|
张莹
|
7 | 2016-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐东
|
王书英
|
8 | 2016-09-28 | 经营期限变更 |
2017-06-19
|
2027-06-19
|
9 | 2016-09-28 | 股东变更 |
王书英徐东 [退出]
|
王书英徐文杰 [新增]
|
10 | 2016-09-28 | 法定代表人变更 |
徐东
|
王书英
|