序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫建伟 | 76% | 152.0万人民币 |
2 | 陈芳 | 16% | 32.0万人民币 |
3 | 胡苏晔 | 8% | 16.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫建伟
|
|
2 |
张莲枝
|
|
3 |
朱本俊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
苏州大地国际旅行社有限公司盛泽营业部
|
张惟 | 2019-03-04 |
2 |
苏州大地国际旅行社有限公司常熟分公司
|
周天宇 | 2016-02-14 |
3 |
苏州大地旅行社有限公司周庄营业部
|
王四金 | 2006-03-29 |
4 |
苏州大地国际旅行社有限公司狮山门市部
|
张莲枝 | 2004-03-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
苏州市吴中区东吴北路98号1717室
|
苏州市吴中区东吴北路98号1716室
|
2 | 2022-07-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫建伟,张莲枝, [退出]朱本俊, [退出]陈芳,胡苏晔
|
莫建伟,陈芳,胡苏晔
|
3 | 2021-03-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2032-09-17
|
|
4 | 2021-03-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫建伟张莲枝吴海金 [退出]
|
莫建伟张莲枝朱本俊 [新增]陈芳 [新增]胡苏晔 [新增]
|
5 | 2018-08-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国内旅游业务、入境旅游业务;零售:旅游用品;代购火车、汽车、飞机票。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游业务、入境旅游业务;研学培训、艺术培训(上述不含国家统一认可的职业证书类培训);会务服务、展览展示服务;户外拓展活动策划;文艺表演服务;演出经纪服务;旅游项目开****管理;企业品牌推广;企业营销策划;市场营销策划;非医疗养生保健服务、非医疗健康管理服务;食品、针纺织品、日用百货、办公用品、旅游纪念品、工艺品、建材、五金交电、化工产品(不含危险品)、教学设备销售;室内外装饰工程设计与施工;文化艺术交流活动策划;礼仪服务;摄影摄像服务;电脑图文设计、制作;代购火车、汽车、飞机票;汽车租赁;停车场管理服务;电信业务经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|