序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江海锋 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江海锋
|
|
2 |
杨缪毅
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
苏州可乐国际旅行社有限公司金港营业部
|
汤云涛 | 2019-02-18 |
2 |
张家港中航假日旅行社有限公司金港营业部
|
许琳琳 | 2014-05-27 |
3 |
张家港中航假日旅行社有限公司欧尚营业部
|
徐伟 | 2013-06-28 |
4 |
张家港中航假日旅行社有限公司城东营业部
|
陶莲 | 2013-05-09 |
5 |
张家港中航假日旅行社有限公司通运路营业部
|
刘进华 | 2012-09-24 |
6 |
苏州可乐国际旅行社有限公司塘桥营业部
|
汤云涛 | 2011-02-23 |
7 |
张家港和平旅行社有限公司塘桥门市部
|
杨缪毅 | 2009-12-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2018-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
江海锋杨缪毅 [退出]
|
江海锋
|
3 | 2018-04-23 | 注册资本变更 |
30.000000
|
100.000000( + 233.33333% )
|
4 | 2018-04-23 | 投资总额变更 |
30.000000
|
100.000000( + 233.33333% )
|
5 | 2018-04-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
张家港中航假日旅行社有限公司
|
苏州可乐国际旅行社有限公司
|
6 | 2018-01-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国内旅游业务,入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游业务、入境旅游业务、会议及展览服务、票务代理、旅游信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-05-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
杨舍镇步行街38号
|
张家港市杨舍镇东环路320号
|