序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | AVN ENERGY A/S | 100% | 137.780518万美元 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
海卓泰克工业风能技术(苏州)有限公司
|
丹纳海卓泰克工业风能技术(苏州)有限公司
|
2 | 2021-12-14 | 法定代表人姓名 |
KNUD ANDERSEN
|
PER MARCUS FREDRIK ABERG
|
3 | 2021-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
KNUD ANDERSEN
|
PER MARCUS FREDRIK ABERG
|
4 | 2019-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
SOEREN KRINGELHOLT NIELSEN
|
KNUD ANDERSEN
|
5 | 2019-03-21 | 法定代表人姓名 |
SOEREN KRINGELHOLT NIELSEN
|
KNUD ANDERSEN
|
6 | 2015-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
TOM WEILING ALBREKTSEN
|
SOEREN KRINGELHOLT NIELSEN
|
7 | 2015-04-22 | 法定代表人姓名 |
TOM WEILING ALBREKTSEN
|
SOEREN KRINGELHOLT NIELSEN
|
8 | 2014-07-14 | 企业住所变更 |
苏州工业园区浦田路146号
|
苏州工业园区胜浦界浦路53号
|