序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国光集团有限公司 | 51.00201% | 104.09万人民币 |
2 | 陈坤生 | 18.99922% | 38.7755万人民币 |
3 | 顾利明 | 15.99936% | 32.6531万人民币 |
4 | 陈忠 | 13.99941% | 28.5714万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾利明
|
|
2 |
陈坤生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
苏州市吴江区松陵镇友谊工业区
|
苏州市吴江区江陵街道益胜路168号
|
2 | 2020-01-22 | 股东变更 |
陈坤生顾利明
|
陈坤生顾利明陈忠 [新增]国光集团有限公司 [新增]
|
3 | 2020-01-22 | 注册资本变更 |
100.000000
|
204.090000( + 104.09% )
|
4 | 2018-10-10 | 经营范围 |
电池盖帽、电子产品组装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电池盖帽、电子产品组装、销售;电池销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-11-11 | 企业住所变更 |
吴江经济技术开****区益胜路北侧
|
苏州市吴江区松陵镇友谊工业区
|
6 | 2016-03-15 | 股东变更 |
陈坤生顾利明周志军 [退出]
|
陈坤生顾利明
|