序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖凤荣 | 40% | 120.0万人民币 |
2 | 于晖 | 30% | 90.0万人民币 |
3 | 吴厚余 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖凤荣
|
|
2 |
吴厚余
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 法定代表人变更 |
王森
|
肖凤荣
|
2 | 2021-10-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王森
|
肖凤荣
|
3 | 2021-10-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于晖,吴厚余,王森 [退出]
|
吴厚余,于晖,肖凤荣 [新增]
|
4 | 2021-07-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴厚余孙旭东 [退出]王森
|
于晖 [新增]吴厚余王森
|
5 | 2017-07-20 | 经营期限变更 |
2019-09-26
|
2029-09-26
|
6 | 2017-07-20 | 经营范围 |
汽车配件、农用车配件、建材设备、弹簧、铝合金制品、五金电器、健身器材及各种机械零部件制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
铁路机车车辆配件、汽车配件、农用车配件、建材设备、弹簧、铝合金制品、五金电器、健身器材及各种机械零部件制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2014-12-09 | 企业住所变更 |
海安县城南工业集中区
|
海安高新技术产业开****区新军民路22号
|