序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张向忠 | 50% | 790.0万人民币 |
2 | 王建明 | 50% | 790.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张向忠
|
|
2 |
王建明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
家具及配件生产、销售;五金、机械设备销售;厂房租赁;木雕工艺品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
家具及配件生产、销售;五金、机械设备、木材、板材、橡胶制品、塑料制品、包装材料销售;厂房租赁;场地租赁;物业管理;木雕工艺品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-06-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海安县城东镇国清路3号
|
海安市城东镇国清路3号
|
3 | 2017-11-06 | 经营范围 |
家具及配件生产、销售;五金、机械设备销售;厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
家具及配件生产、销售;五金、机械设备销售;厂房租赁;木雕工艺品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-05-11 | 企业住所变更 |
海安经济开****区和畅路8号
|
海安县城东镇国清路3号
|
5 | 2017-05-11 | 经营范围 |
家具、五金制造、销售。(涉及专项许可的,需办理专项审批后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
家具及配件生产、销售;五金、机械设备销售;厂房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
戴武明
|
张向忠
|
7 | 2015-09-01 | 法定代表人变更 |
戴武明
|
张向忠
|
8 | 2015-09-01 | 股东变更 |
吴碧飞 [退出]戴武明 [退出]
|
张向忠 [新增]王建明 [新增]
|