序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施焱 | 100% | 380.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施焱
|
|
2 |
严静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-01-05 | 股东变更 |
张金付 [退出]施焱
|
施焱
|
3 | 2017-01-17 | 经营期限变更 |
2015-01-02
|
|
4 | 2014-05-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马建书
|
施焱
|
5 | 2014-05-05 | 股东变更 |
张金付马建书 [退出]
|
张金付施焱 [新增]
|
6 | 2014-05-05 | 法定代表人变更 |
马建书
|
施焱
|
7 | 2014-03-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张金付
|
马建书
|
8 | 2014-03-18 | 股东变更 |
张金付严云飞 [退出]
|
张金付马建书 [新增]
|
9 | 2014-03-18 | 法定代表人变更 |
张金付
|
马建书
|