序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱光玲 | 55% | 1100.0万人民币 |
2 | 王步军 | 45% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱光玲
|
|
2 |
王步军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
江苏保嘉物业管理服务有限公司徐州分公司
|
汤坤 | 2021-03-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
连云港市海州区岗埠农场新浦工业园浙江路8号
|
连云港市海州区朝阳西路46号华茵办公楼三楼305室
|
2 | 2019-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王步军
|
钱光玲
|
3 | 2019-10-17 | 法定代表人变更 |
王步军
|
钱光玲
|
4 | 2019-10-17 | 名称变更 |
连云港保嘉物业管理服务有限公司
|
江苏保嘉物业管理服务有限公司
|
5 | 2019-10-10 | 注册资本变更 |
200.000000
|
2000.000000( + 900% )
|
6 | 2017-12-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王步国
|
王步军
|
7 | 2017-12-14 | 股东变更 |
王步国 [退出]王步军
|
王步军钱光玲 [新增]
|
8 | 2017-12-14 | 法定代表人变更 |
王步国
|
王步军
|