序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐志 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆道铧
|
|
2 |
陈尚峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐志
|
陆道铧
|
2 | 2020-08-29 | 法定代表人变更 |
徐志
|
陆道铧
|
3 | 2019-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘勇
|
徐志
|
4 | 2019-05-16 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
徐志
|
5 | 2019-05-16 | 股东变更 |
刘勇 [退出]
|
徐志 [新增]
|
6 | 2019-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘青
|
刘勇
|
7 | 2019-04-22 | 股东变更 |
刘青 [退出]沈爱民 [退出]
|
刘勇 [新增]
|
8 | 2019-04-22 | 法定代表人变更 |
刘青
|
刘勇
|
9 | 2019-04-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2018-06-13 | 法定代表人变更 |
沈爱民
|
刘青
|