序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨进 | 39.62264% | 252.0万人民币 |
2 | 王永和 | 15.09434% | 96.0万人民币 |
3 | 李强 | 3.77358% | 24.0万人民币 |
4 | 蔡永辉 | 3.77358% | 24.0万人民币 |
5 | 朱维东 | 3.77358% | 24.0万人民币 |
6 | 靳天龙 | 3.77358% | 24.0万人民币 |
7 | 严长峰 | 1.88679% | 12.0万人民币 |
8 | 卞翠红 | 1.88679% | 12.0万人民币 |
9 | 杨天一 | 1.88679% | 12.0万人民币 |
10 | 杨明 | 1.88679% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨进
|
|
2 |
李强
|
|
3 |
朱维东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
盐城市大丰区飞达东路9号
|
盐城市大丰区经济开****区南翔西路65号
|
2 | 2022-07-14 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
江苏森威集团有限责任公司
|
盐城森进机械有限公司
|
3 | 2019-11-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰 [退出]李强杨明陈爱华黄河韩益林 [退出]靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟顾春怀李明才罗星蔡永辉
|
杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长峰 [新增]李强杨明陈爱华黄河卞翠红 [新增]靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟顾春怀李明才罗星蔡永辉杨天一 [新增]
|
4 | 2019-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华黄河韩益林靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟顾春怀李明才罗星杨海平 [退出]蔡永辉
|
杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华黄河韩益林靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟顾春怀李明才罗星蔡永辉
|
5 | 2019-01-23 | 股东变更 |
孙建权 [退出]杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华黄河韩益林靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟杨海平顾春怀李明才罗星蔡永辉
|
杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华黄河韩益林靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟顾春怀李明才罗星杨海平蔡永辉
|
6 | 2018-10-11 | 股东变更 |
孙建权杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华茅永雷 [退出]黄河韩益林张兵殷济舟靳天龙王祚照张德珍罗星杨海平顾春怀李明才蔡永辉
|
孙建权杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华黄河韩益林靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟顾春怀李明才罗星杨海平蔡永辉
|
7 | 2017-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙建权
|
杨进
|
8 | 2017-06-07 | 股东变更 |
孙建权杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华茅永雷黄河韩益林靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟杨海平顾春怀李明才罗星张颖弢 [退出]朱明华 [退出]蔡永辉
|
孙建权杨进王永和王承章王玉康朱维东汤其龙严长丰李强杨明陈爱华茅永雷黄河韩益林靳天龙王祚照张兵张德珍殷济舟顾春怀李明才罗星杨海平蔡永辉
|
9 | 2017-06-07 | 法定代表人变更 |
孙建权
|
杨进
|
10 | 2016-12-10 | 企业住所变更 |
大丰市区飞达西路1号
|
盐城市大丰区飞达东路9号
|