序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-07 | 负责人姓名变更 |
吴小民
|
周陈
|
2 | 2018-06-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
江阳中路43号九洲大厦610室
|
扬州市邗江区文汇西路翠柳苑(现代广场)25-601、25-602、25-606
|
3 | 2017-06-30 | 负责人姓名变更 |
许斌
|
吴小民
|
4 | 2016-08-25 | 负责人姓名变更 |
步从兵
|
许斌
|
5 | 2014-06-12 | 负责人姓名变更 |
张宝中
|
步从兵
|