序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李小勇 | 85.71429% | 1800万人民币 |
2 | 张成莲 | 5.71429% | 120万人民币 |
3 | 扬州市新城滋奇斋美食城 | 5.71429% | 120万人民币 |
4 | 李欣怡 | 2.85714% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李小勇
|
|
2 |
张成莲
|
|
3 |
孙虹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
扬州滋奇餐饮有限公司来鹤台店
|
刘小明 | 2021-01-06 |
2 |
扬州滋奇餐饮有限公司蜀冈万达店
|
释常胜 | 2020-11-06 |
3 |
扬州滋奇餐饮有限公司高邮分公司
|
释常胜 | 2019-11-08 |
4 |
扬州滋奇餐饮有限公司宝应分公司
|
张军 | 2019-08-07 |
5 |
扬州滋奇餐饮有限公司五彩世界店
|
李欣怡 | 2018-10-18 |
6 |
扬州滋奇餐饮有限公司珍园店
|
樊镭蕾 | 2018-08-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-24 | 注册资本变更 |
800.000000
|
2100.000000( + 162.5% )
|
2 | 2019-08-14 | 注册资本变更 |
300.000000
|
800.000000( + 166.66667% )
|
3 | 2019-08-14 | 股东变更 |
张成莲李欣怡扬州市新城滋奇斋美食城
|
张成莲李欣怡扬州市新城滋奇斋美食城李小勇 [新增]
|