序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 溱湖文化旅游集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田义康
|
|
2 |
王勤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁勇
|
田义康
|
2 | 2021-01-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王伟
|
丁勇
|
3 | 2020-07-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
泰州市姜堰溱湖风景区开****建设有限公司 [退出]
|
溱湖文化旅游集团有限公司 [新增]
|
4 | 2020-07-31 | 股东名称变更 |
泰州市姜堰溱湖风景区开****建设有限公司 [退出]
|
溱湖文化旅游集团有限公司 [新增]
|
5 | 2020-07-31 | 注册资本变更 |
200.000000
|
10000.000000( + 4900% )
|
6 | 2017-09-29 | 企业住所变更 |
姜堰区溱湖风景区内
|
泰州市姜堰区溱湖风景区内
|
7 | 2014-08-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姜堰市溱湖风景区开****建设有限公司 [退出]
|
泰州市姜堰溱湖风景区开****建设有限公司 [新增]
|
8 | 2014-08-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王强
|
王伟
|
9 | 2014-08-14 | 经营期限变更 |
2017-02-13
|
2037-02-13
|
10 | 2014-08-14 | 股东名称变更 |
姜堰市溱湖风景区开****建设有限公司 [退出]
|
泰州市姜堰溱湖风景区开****建设有限公司 [新增]
|