序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 银锋****展有限公司 | 100% | 1000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈敏
|
|
2 |
周思远
|
|
3 |
何许人
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-03 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人):仇建平;组织机构:仇建平职务:执行董事;何许人职务:监事;周思远职务:总经理;
|
法定代表人(负责人):陈敏;组织机构:陈敏职务:执行董事;何许人职务:监事;周思远职务:总经理;
|
2 | 2012-08-27 | 实收资本变更 |
实收资本:200万美元;
|
实收资本:1000万美元;( + 400% )
|
3 | 2010-12-14 | 实收资本变更 |
实收资本:0万美元;
|
实收资本:200万美元;
|
4 | 2010-11-19 | 投资人(股权)备案 |
股东:香港金鹿有限公司,****万; [退出]
|
股东:银峰****展有限公司,****万; [新增]
|