序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江股权服务集团有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方伟
|
|
2 |
姚艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江股权交易中心有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江股权服务集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [名称变更]
|
2 | 2018-07-10 | 法定代表人变更 |
吴博
|
方伟
|
3 | 2017-11-03 | 经营范围变更 |
股权托管服务。
|
企业股权、私募基金、私募债券以及其他权益的托管服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-09-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋潇华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 姚艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 吴博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 姚艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2016-09-21 | 法定代表人变更 |
蒋潇华
|
吴博
|
6 | 2016-09-21 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋潇华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 姚艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 吴博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 姚艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2016-03-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********75272E
|
8 | 2016-03-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金钟樑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 林恬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 吴博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 蒋潇华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 姚艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2016-03-17 | 法定代表人变更 |
孙永祥
|
蒋潇华
|
10 | 2016-03-17 | 组织机构变更 |
姓名: 金钟樑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 林恬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 吴博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 蒋潇华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 姚艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|