序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 祝高忠 | 51% | 408.0万人民币 |
2 | 毛健翔 | 49% | 392.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝高忠
|
|
2 |
毛健翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-04 | 注册资本(金)变更 |
****
|
***
|
2 | 2020-12-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 祝高忠; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;姓名: 毛健翔; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 祝高忠; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 毛健翔; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2018-10-10 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2018-10-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 祝高忠; 出资额: ***.*万; 百分比: **%姓名: 毛健翔; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
|
姓名: 祝高忠; 出资额: ****.*万; 百分比: **%姓名: 毛健翔; 出资额: ****.*万; 百分比: **%
|
5 | 2018-09-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 祝高忠; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 毛健翔; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 祝高忠; 出资额: ***.*万; 百分比: **%姓名: 毛健翔; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
|
6 | 2018-09-11 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
7 | 2018-03-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑鹏; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 祝高忠; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 毛健翔; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 祝高忠; 出资额: **万; 百分比: **%
|
8 | 2018-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 祝高忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郑鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 毛健翔; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 祝高忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
9 | 2017-04-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:祝高忠,原联络员固定电话:***********,原联络员移动电话: ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:钟军梅,现联络员固定电话:,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:钟军梅,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2017-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:396160990
|
统一社会信用代码:*****D
|