序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | DATINI S.R.L | 69.99996% | 20.4458万欧元 |
2 | 浙江立德产品技术有限公司 | 30.00003% | 8.7625万欧元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
GIULIO LOMBARDO
|
|
2 |
赵姗红
|
|
3 |
吴俭俭
|
|
4 |
BRACHI PRIMO RICCARDO
|
|
5 |
SOBRERO STEFANO
|
|
6 |
IACOPO CECCHI
|
|
7 |
于思远
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: BRACHI PRIMO RICCARDO; 证件号码: ******B; 职位: 董事;姓名: GIULIO LOMBARDO; 证件号码: ******U; 职位: 总经理;姓名: GIULIO LOMBARDO; 证件号码: ******U; 职位: 董事长;姓名: IACOPO CECCHI; 证件号码: ******U; 职位: 监事;姓名: SOBRERO STEFANO; 证件号码: Y******; 职位: 董事;姓名: 吴俭俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵姗红; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 龚晓清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: BRACHI PRIMO RICCARDO; 证件号码: ******B; 职位: 董事;姓名: GIULIO LOMBARDO; 证件号码: ******U; 职位: 总经理;姓名: GIULIO LOMBARDO; 证件号码: ******U; 职位: 董事长;姓名: IACOPO CECCHI; 证件号码: ******U; 职位: 监事;姓名: SOBRERO STEFANO; 证件号码: Y******; 职位: 董事;姓名: 于思远; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 吴俭俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵姗红; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;
|
2 | 2016-03-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********5955XG
|
3 | 2016-03-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-10-30 至 2016-10-29;
执照有效期限: 2006-10-30 至 2016-10-29;
组织机构: BRACHI PRIMO RICCARDO 职务: 董事; GIULIO LOMBARDO 职务: 总经理; GIULIO LOMBARDO 职务: 董事长; IACOPO CECCHI 职务: 监事; SOBRERO STEFANO 职务: 董事; 林维挺 职务: 监事; 吴俭俭 职务: 董事; 赵姗红 职务: 副董事长;
|
营业期限: 2006-10-30 至 2026-10-29; 执照有效期限: 2006-10-30 至 2026-10-29; 组织机构: BRACHI PRIMO RICCARDO 职务: 董事; GIULIO LOMBARDO 职务: 总经理; GIULIO LOMBARDO 职务: 董事长; IACOPO CECCHI 职务: 监事; SOBRERO STEFANO 职务: 董事; 龚晓清 职务: 监事; 吴俭俭 职务: 董事; 赵姗红 职务: 副董事长;
|
4 | 2014-04-24 | 行业代码变更 |
行业: 其他专业咨询;
经营范围: 进出口纺织品检验、检测、鉴定(有效期至2014年3月13日)**;
|
行业: 其他未列明商务服务业; 经营范围: 纺织品、皮革产品、儿童产品、玩具、油漆和类似表面涂层、金属和鞋类的检测(国家禁止和限制的除外,涉及许可证的凭证经营)(涉及前置审批项目的在有效期内方可经营)。;
|
5 | 2013-06-09 | 住所变更 |
住所: 萧山区萧山经济技术开****区桥南区块鸿兴路***号
电话:
|
住所: 杭州市滨江区西兴街道江陵路**号*幢****室 电话:
|
6 | 2011-04-13 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 纺织技术咨询、纺织品技术服务、机械技术服务、助剂技术服务、物流技术服务**;
|
经营范围: 进出口纺织品检验、检测、鉴定(有效期至2014年3月13日)**;
|
7 | 2010-12-08 | 名称变更 |
企业名称: 布莱克(杭州)技术服务有限公司;
住所: 萧山区经济技术开****区桥南区二号路以南、环西路以西;
注册资本: 26万欧元;
实收资本: 26万欧元;
企业类型: 有限责任公司(外国法人独资);
营业期限: 2006/10/30 至 2056/10/29;
执照有效期限: 2006/10/30 至 2056/10/29;
股东: DATINI S.R.L, 26万;
组织机构: BRACHI PRIMO RICCARDO 职务: 董事; CECCHI JACOPO 职务: 董事; GIULIO LOMBARDO 职务: 董事长; GIULIO LOMBARDO 职务: 总经理; GLORIA VALENTI 职务: 监事; SOBRERO STEFANO 职务: 董事;
|
企业名称: 杭州布莱克技术服务有限公司; 住所: 萧山区萧山经济技术开****区桥南区块鸿兴路418号; 注册资本: 29.2083万欧元; 实收资本: 29.2083万欧元; 企业类型: 有限责任公司(中外合资); 营业期限: 2006/10/30 至 2016/10/29; 执照有效期限: 2006/10/30 至 2016/10/29; 股东: 浙江立德产品技术有限公司, 8.7625万; DATINI S.R.L, 20.4458万; 组织机构: BRACHI PRIMO RICCARDO 职务: 董事; GIULIO LOMBARDO 职务: 总经理; GIULIO LOMBARDO 职务: 董事长; IACOPO CECCHI 职务: 监事; SOBRERO STEFANO 职务: 董事; 林维挺 职务: 监事; 吴俭俭 职务: 董事; 赵姗红 职务: 副董事长;
|
8 | 2009-02-13 | 行业代码变更 |
行业: 专业技术服务业;
注册资本: 20万欧元;
实收资本: 20万欧元;
股东: DATINI S.R.L, 20万;
|
行业: 其他专业咨询; 注册资本: 26万欧元; 实收资本: 26万欧元; 股东: DATINI S.R.L, 26万;
|
9 | 2008-08-25 | 集团编号升级 |
注册号: 企独浙杭总字第007638号;
|
注册号: *****;
|
10 | 2008-08-25 | 变更注册号 |
注册号: 企独浙杭总字第007638号;
|
注册号: ********;
|