序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-13 | 负责人变更 |
肖永峰 [退出]
|
邬瑞添 [新增]
|
2 | 2017-11-13 | 法定代表人变更 |
肖永峰
|
邬瑞添
|
3 | 2017-03-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********94216F
|
4 | 2014-10-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2010-6-11 至 2014-11-10;
|
营业期限: 2010-6-11 至 2019-11-10;
|