序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王乐高 | 99% | 4956.93万人民币 |
2 | 邬东杰 | 1% | 50.07万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王乐高
|
|
2 |
金治
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江来亨投资管理有限公司衢州分公司
|
周齐 | 2015-08-20 |
2 |
浙江来亨投资管理有限公司北京分公司
|
杨燕 | 2015-08-19 |
3 |
浙江来亨投资管理有限公司上饶分公司
|
吴庆勋 | 2015-07-17 |
4 |
浙江来亨投资管理有限公司安庆分公司
|
曾齐静 | 2015-07-13 |
5 |
浙江来亨投资管理有限公司开化分公司
|
吴友富 | 2015-03-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-25 | 章程备案 |
|
|
2 | 2018-04-25 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2018-04-25 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2018-04-25 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2018-04-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
6 | 2018-04-25 | 出资比例备案 |
|
|
7 | 2016-03-11 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2015-10-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
9 | 2015-10-14 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2015-04-30 | 住所变更 |
|
|