序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州和衷投资合伙企业(有限合伙) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈越孟
|
|
2 |
华晔宇
|
|
3 |
刘冬秋
|
|
4 |
张焱
|
|
5 |
游向东
|
|
6 |
沈梦怡
|
|
7 |
张正鸽
|
|
8 |
徐亚波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江中鉴传媒科技有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江省国有资本运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州荣利投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江省二轻集团公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州和衷投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 浙江中鉴企业管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%; [名称变更]企业名称: 浙江省国有资本运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州荣利投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江省二轻集团有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: *.****%; [名称变更]企业名称: 杭州和衷投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘冬秋; 证件号码: BA******; 职位: 董事;姓名: 华晔宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张正鸽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐亚波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杜湛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈梦怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 游向东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈越孟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 刘冬秋; 证件号码: BA******; 职位: 董事;姓名: 华晔宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张正鸽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张焱; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐亚波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈梦怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 游向东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈越孟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
3 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘冬秋; 证件号码: BA******; 职位: 董事姓名: 华晔宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周德强; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 徐亚波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈梦怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 游向东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢志龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈越孟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 刘冬秋; 证件号码: BA******; 职位: 董事姓名: 华晔宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张正鸽; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐亚波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杜湛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 沈梦怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 游向东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈越孟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
4 | 2017-12-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘冬秋; 证件号码: BA******; 职位: 董事姓名: 华晔宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周德强; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐亚波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐方根; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 游向东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢志龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈越孟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 刘冬秋; 证件号码: BA******; 职位: 董事姓名: 华晔宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周德强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐亚波; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈梦怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 游向东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢志龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈越孟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
5 | 2017-12-21 | 住所变更 |
杭州市公元大厦北楼****室
|
浙江省杭州市西湖区西溪路***号钱江浙商创投中心B座*楼***室
|
6 | 2016-08-03 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
7 | 2016-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈勋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陈越孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 华晔宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘冬秋; 证件名称: ; 证件号码: BA******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 谢志龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐方根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐亚波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周德强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈越孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 华晔宇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘冬秋; 证件名称: ; 证件号码: BA******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 谢志龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐方根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐亚波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 游向东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 周德强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2016-08-03 | 组织机构变更 |
姓名: 陈勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陈越孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 华晔宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘冬秋; 证件名称: ; 证件号码: BA670209; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 谢志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐方根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐亚波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周德强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈越孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 华晔宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 刘冬秋; 证件名称: ; 证件号码: BA670209; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 谢志龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐方根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐亚波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 游向东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 周德强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2016-08-03 | 注册资本(金)变更 |
65300
|
72190( + 10.5513% )
|
10 | 2015-11-19 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|