序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑天 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 罗飞晓 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑天
|
|
2 |
郑忆
|
|
3 |
罗飞晓
|
|
4 |
李华星
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-07 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 郑天、罗飞晓、杨才郎;清算组负责人: 郑天;地址: 浙江省杭州市赵公堤路金沙曲苑**号;联系方式: ***********
|
2 | 2019-09-19 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 郑天、罗飞晓;清算组负责人: 郑天;地址: 浙江省杭州市赵公堤路金沙曲苑**号;联系方式: ***********
|
3 | 2018-11-08 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:黄文静;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑文娇;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2016-03-07 | 高级管理人员备案 |
|
郑天,罗飞晓,李华星,郑忆 [新增]
|
5 | 2011-07-11 | 实收资本变更 |
|
800万元( + 166.66667% )
|
6 | 2011-07-11 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 无
|