序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金都房产集团有限公司 | 60% | 30万人民币 |
2 | 浙江昌源实业有限公司 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪俊
|
|
2 |
沈绮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-04-09
|
营业期限至: 2050-04-09
|
2 | 2018-12-07 | 法定代表人变更 |
俞阅隆
|
倪俊
|
3 | 2016-11-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****42
组织机构代码证:720083924
|
统一社会信用代码:*****W
|
4 | 2016-11-14 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区蒋村农村信用社三楼 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 杭州市西湖区城市芯宇公寓*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
5 | 2016-11-14 | 行业代码变更 |
行业代码:7480
|
行业代码:7481
|
6 | 2004-08-19 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江昌源实业有限公司; 法定代表人: 陈豪; 出资额: 20; 百分比: 40%; 住所: 杭州市; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 浙江昌源实业有限公司; 法定代表人: 陈豪; 出资额: 20; 百分比: 40%; 住所: 杭州市; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2004-08-19 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江金都房地产开****有限公司; 法定代表人: 沈勇民; 出资额: 30; 百分比: 60%; 住所: 杭州市; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 金都房产集团有限公司; 法定代表人: 吴忠泉; 出资额: 30; 百分比: 60%; 住所: 杭州市; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
8 | 2004-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 吴忠泉;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事长
|
姓名: 俞阅隆;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事长
|
9 | 2004-08-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴忠泉
|
俞阅隆
|
10 | 2004-08-19 | 名称变更 |
浙江金都住宅设计事务所有限公司
|
浙江居乐住宅设计事务所有限公司
|