序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王桦 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 曹国熊 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 朱亮 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范炜琪
|
|
2 |
曹国熊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-14 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 朱亮,王桦,曹国熊;清算组组长: 曹国熊;地址: 浙江省杭州市下城区流水东苑3幢105室D座;联系方式: *****
|
2 | 2018-05-04 | 住所变更 |
|
浙江省杭州市下城区流水东苑*幢***室D座
|
3 | 2018-05-04 | 名称变更 |
|
杭州泰佑泛投资管理有限公司
|
4 | 2018-05-04 | 经营范围变更 |
|
服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-05-04 | 注册资本(金)变更 |
|
***
|
6 | 2018-05-04 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 朱亮; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 曹国熊; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 王桦; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2016-06-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****U
|
8 | 2016-06-21 | 法定代表人变更 |
|
范炜琪
|
9 | 2016-06-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限: 2009-06-26 至 2024-06-25
|
10 | 2016-06-21 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 曹国熊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 范炜琪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|