序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范晶晶 | 70% | 280万人民币 |
2 | 吴文兰 | 30% | 120万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范晶晶
|
|
2 |
郑小小
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-24 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2018-03-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2018-03-24 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2018-03-24 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2018-02-07 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2018-02-07 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2018-02-07 | 住所变更 |
|
|
8 | 2017-11-02 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2017-11-02 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2016-05-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|