序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 吕军念;组成形式: ;
|
法定代表人(负责人): 吴小英;组成形式: ;
|
2 | 2017-01-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:L44521986
|
统一社会信用代码:92330106MA28LC1YX1
|
3 | 2011-06-16 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2009-12-7 至 2010-12-6;
|
营业期限: 2011-6-16 至 2012-6-15;
|