序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江光大文化传播有限公司 | 60% | 6000.0万人民币 |
2 | 浙江光大国际旅行社 | 40% | 4000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李星
|
|
2 |
舒树辉
|
|
3 |
李辰
|
|
4 |
王凯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区淘天地商务大厦*幢***室
|
浙江省杭州市江干区笕桥街道机场路***号江干(笕桥)都市花卉产业园办公区***室
|
2 | 2020-03-26 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:310000
|
3 | 2020-03-26 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区盈澜商务中心*幢****室
|
浙江省杭州市江干区淘天地商务大厦*幢***室
|
4 | 2019-10-16 | 法定代表人变更 |
丁橙
|
李星
|
5 | 2019-10-16 | 住所变更 |
杭州市江干区钱塘航空大厦*幢****室
|
浙江省杭州市江干区盈澜商务中心*幢****室
|
6 | 2017-12-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李令军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李辰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 舒树辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 丁橙; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 李令军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 舒树辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2017-12-20 | 经营范围变更 |
服务:接受企业委托从事资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。
|
服务:接受企业委托从事资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-12-20 | 法定代表人变更 |
李令军
|
丁橙
|
9 | 2017-04-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江光大商贸实业公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]企业名称: 浙江光大金盛资产管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 浙江光大国际旅行社; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]企业名称: 浙江光大文化传播有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2016-03-18 | 高级管理人员备案 |
李令军,李辰,郭振华,杨景迪 [退出]
|
李令军,李辰,舒树辉,王凯 [新增]
|