序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田稼艳
|
|
2 |
付进虎
|
|
3 |
尹孝汉(YUN HYO HAN)
|
|
4 |
王冠
|
|
5 |
应跃进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
付进虎
|
田稼艳
|
2 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 付进虎; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 尹孝汉(YUN HYO HAN); 证件号码: M********; 职位: 董事;姓名: 应跃进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王冠; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 尹孝汉(YUN HYO HAN); 证件号码: M********; 职位: 董事;姓名: 应跃进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王冠; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 田稼艳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
3 | 2021-09-28 | 法定代表人变更 |
陈泰皇
|
付进虎
|
4 | 2021-05-20 | 法定代表人变更 |
陈张梁
|
陈泰皇
|
5 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴晓俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 尹孝汉(YUN HYO HAN); 证件号码: M********; 职位: 董事;姓名: 应跃进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈张梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 尹孝汉(YUN HYO HAN); 证件号码: M********; 职位: 董事;姓名: 应跃进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王冠; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 陈泰皇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
6 | 2019-09-20 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2019-09-20 | 经营范围变更 |
服务:投资管理,投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理,计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询,电动汽车的技术开****;批****、零售、进出口:化妆品、机械设备、石油产品、预包装食品、保健品。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:投资管理,投资咨询(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),房产中介,企业管理,计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询,电动汽车的技术开****;批****、零售、进出口:化妆品、机械设备、石油产品、预包装食品、保健品。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-07-30 | 章程修正案备案 |
|
|
9 | 2019-07-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江蓝吉生物科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]企业名称: ONSAIMI CO.,LTD; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙江蓝都生物科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]企业名称: ONSAIMI CO.,LTD; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
10 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴晓俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 尹孝汉(YUN HYO HAN); 证件号码: M********; 职位: 董事;姓名: 应跃进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 吴晓俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 尹孝汉(YUN HYO HAN); 证件号码: M********; 职位: 董事;姓名: 应跃进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈张梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|