序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张炜 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 魏廷来 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张炜
|
|
2 |
魏廷来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-24 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 张炜、张黎光;清算组负责人: 张炜;地址: 杭州余杭区余杭街道胜义路*号*幢***室;联系方式: ***********
|
2 | 2016-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********004991
|
3 | 2015-03-26 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 张炜;股东: 魏廷来, **万;张炜, **万;组织机构: 魏廷来 职务: 监事;张炜 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2015-01-12 | 住所变更 |
|
住所: 杭州余杭区余杭街道胜义路*号*幢***室 电话:
|
5 | 2013-12-16 | 住所变更 |
|
住所: 杭州余杭区余杭街道胜义路*号***室 电话:
|
6 | 2012-03-16 | 行业代码变更 |
|
行业: 其他专业技术服务; 一般经营项目: 保健品的技术开****;日用化学品(除化学危险品及易制毒化学品)的销售。; 许可经营项目: ; 营业期限: 2012-3-16 至 2022-3-15;
|
7 | 2009-12-17 | 行业代码变更 |
|
行业: 其他食品批****; 一般经营项目: 日用化学品(除化学危险品及易制毒化学品)的销售。; 注册号: ********;
|
8 | 2005-05-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 邹新民;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 总经理
|
9 | 2005-05-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 邹新民;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|
10 | 2005-05-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
姓名: 魏廷来;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|