序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-13 | 经营者 |
戴剑华 [退出]
|
戴建华 [新增]
|
2 | 2017-11-13 | 法定代表人变更 |
戴剑华
|
戴建华
|
3 | 2017-09-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:********2ACXC28N
|
4 | 2017-09-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:92330104MA2ACXC28N
|
5 | 2010-01-04 | 集团编号升级 |
注册号: *****18;营业期限: 2004-01-01 至 2007-12-31;
|
注册号: *****;营业期限: 2004-01-01 至 2011-12-31;
|
6 | 2010-01-04 | 变更注册号 |
注册号: *****18; 营业期限: 2004-01-01 至 2007-12-31;
|
注册号: *****; 营业期限: 2004-01-01 至 2011-12-31;
|