序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟森丰 | 42.05607% | 3375.0万人民币 |
2 | 周孟丽 | 25.8567% | 2075.0万人民币 |
3 | 寿吉磊 | 25.23364% | 2025.0万人民币 |
4 | 蒋勇 | 6.85358% | 550.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟森丰
|
|
2 |
周孟丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江鼎添建设工程有限公司诸暨分公司
|
周建强 | 2022-03-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周孟丽; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 寿吉磊; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 蒋勇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 孟森丰; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 孟森丰; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 周孟丽; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 寿吉磊; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 蒋勇; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2022-08-03 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-08-03 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2020-06-22 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区丰盛九玺天城*号楼****室
|
浙江省杭州市富阳区银湖街道天创园**号***室
|
5 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
蒋勇
|
孟森丰
|
6 | 2020-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周孟丽; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 寿吉磊; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 蒋勇; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 周孟丽; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 寿吉磊; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 蒋勇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 孟森丰; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
7 | 2020-05-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋勇;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:蒋勇;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蒋勇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何沪佳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2020-05-11 | 经营范围变更 |
服务:承接消防工程、室内外装饰工程、机电设备安装工程(涉及资质证凭证经营);批****、零售:消防器材,电线电缆,机电设备(除小轿车),五金交电,建筑材料,装饰材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:各类工程建设活动;消防设施工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:住宅室内装饰装修;消防器材销售;电线、电缆经营;电气设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批****;五金产品零售;电子产品销售;建筑智能化工程的设计、施工(涉及资质证凭证经营);五金交电销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
9 | 2020-05-11 | 名称变更 |
浙江鼎添消防工程有限公司
|
浙江鼎添建设工程有限公司
|
10 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周孟丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 周孟丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孟森丰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|