序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江华峰科技开****有限公司 | 50% | 10000.0万人民币 |
2 | 立元控股有限公司 | 40% | 8000.0万人民币 |
3 | 浙江立元企业管理咨询有限公司 | 10% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑立
|
|
2 |
唐琳
|
|
3 |
姚科凤
|
|
4 |
李洁
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
立元集团有限公司衢州分公司
|
祝樟水 | 2005-12-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-01-23
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-09-28 | 高级管理人员备案 |
郑立,鲁晓东,徐意,李洁 [退出]
|
郑立,姚科凤,唐琳,李洁 [新增]
|
3 | 2016-05-13 | 投资人(股权)备案 |
股东: 浙江华峰投资管理有限公司, ****万;立元控股有限公司, ****万;浙江华峰科技开****有限公司, *****万;
|
股东: 浙江立元企业管理咨询有限公司, ****万; [名称变更]立元控股有限公司, ****万;浙江华峰科技开****有限公司, *****万;
|
4 | 2016-05-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********80891T
|
5 | 2014-11-07 | 投资人(股权)备案 |
股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, ****万; [退出]浙江华峰经济****展有限公司, ****万;浙江华峰科技开****有限公司, *****万;
|
股东: 浙江华峰投资管理有限公司, ****万; [新增]立元控股有限公司, ****万; [名称变更]浙江华峰科技开****有限公司, *****万;
|
6 | 2014-01-21 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 10000万人民币元;实收资本: 10000万人民币元;股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, 2000万;浙江华峰经济****展有限公司, 8000万;
|
注册资本: 20000万人民币元;实收资本: 20000万人民币元;股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, 2000万;浙江华峰经济****展有限公司, 8000万;浙江华峰科技开****有限公司, 10000万;
|
7 | 2013-08-16 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区杭大路**号紫云饭店内
电话:
|
住所: 杭州市西湖区教工路**号立元大厦****-****室 电话:
|
8 | 2012-06-26 | 投资人(股权)备案 |
股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, ****万;浙江华峰经济****展有限公司, ****万;李洁, ***万; [退出]徐意, ***万; [退出]
|
股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, ****万;浙江华峰经济****展有限公司, ****万;
|
9 | 2009-11-23 | 行业代码变更 |
行业: 软件业;
注册资本: 5000万人民币元;
实收资本: 5000万人民币元;
注册号: ********498;
股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, 1000万; 浙江华峰经济****展有限公司, 3800万; 李洁, 50万; 徐意, 50万; 孙阿田, 100万;
|
行业: 其他未列明的商务服务; 注册资本: 10000万人民币元; 实收资本: 10000万人民币元; 注册号: ********; 股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, 2000万; 浙江华峰经济****展有限公司, 7800万; 李洁, 100万; 徐意, 100万;
|
10 | 2006-05-25 | 投资人(股权)备案 |
股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, ****万;浙江华峰经济****展有限公司, ****万;李洁, **万;徐意, **万;姜勇良, ***万; [退出]孙阿田, ***万;组织机构: 陈培培 职务: ;李洁 职务: ;刘关根 职务: ; [退出]孙建敏 职务: ;徐意 职务: ;许海英 职务: ; [退出]张汉生 职务: ;郑立 职务: ;郑立 职务: ;郑立 职务: ;
|
股东: 浙江华峰汽车租赁有限公司, ****万;浙江华峰经济****展有限公司, ****万;李洁, **万;徐意, **万;孙阿田, ***万;组织机构: 陈培培 职务: 董事;李洁 职务: 董事;孙建敏 职务: 监事;徐意 职务: 董事;张汉生 职务: 董事;郑立 职务: 董事;郑立 职务: 总经理;
|