序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜伟玮 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 王锦 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜伟玮
|
|
2 |
王锦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-04-08
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞杏珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 方立良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 方立良; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 杜伟玮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王锦; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2017-05-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:俞杏珍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:俞杏珍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杜伟玮;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杜伟玮;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-05-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 方立良; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 俞杏珍; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王锦; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 杜伟玮; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2017-05-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
方立良
|
杜伟玮
|
6 | 2016-05-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 俞杏珍;组织机构: 方立良 职务: 监事;俞杏珍 职务: 执行董事;俞杏珍 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 方立良;组织机构: 方立良 职务: 执行董事;方立良 职务: 经理;俞杏珍 职务: 监事;
|
7 | 2015-12-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区浙江传化物流基地二号楼C-***
电话:
|
住所: 杭州市大江东产业集聚区红十五路****号A**** 电话:
|
8 | 2015-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********56454
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********5532XF
|
9 | 2015-10-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: ;
许可经营项目: 货运:普通货运;站场:货运站〔场〕经营(货运代理)(有效期至2016年4月7日)**;
股东: 杨耕, 5万; 俞杏珍, 45万;
组织机构: 杨耕 职务: 监事; 俞杏珍 职务: 执行董事; 俞杏珍 职务: 总经理;
|
一般经营项目: 货运:普通货运;站场:货运站〔场〕经营(货运代理)**; 许可经营项目: ; 股东: 方立良, 5万; 俞杏珍, 45万; 组织机构: 方立良 职务: 监事; 俞杏珍 职务: 执行董事; 俞杏珍 职务: 总经理;
|
10 | 2012-07-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 货运(普通货运,货运站〔场〕经营:货运代理)(有效期至2012年4月7日)**;
许可经营项目: ;
|
一般经营项目: ; 许可经营项目: 货运:普通货运;站场:货运站〔场〕经营(货运代理)(有效期至2016年4月7日)**;
|