序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张权 | 75.05% | 750.5万 |
2 | 倪建明 | 24.95% | 249.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡西木
|
|
2 |
张权
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江正统消防检测有限公司绍兴分公司
|
蒋小民 | 2011-08-13 |
2 |
浙江正统消防检测有限公司瑞安分公司
|
陈建东 | 2004-02-24 |
3 |
浙江正统消防检测有限公司衢州分公司
|
陈嘉伟 | 2004-02-18 |
4 |
浙江正统消防检测有限公司湖州分公司
|
戴金富 | 2003-08-11 |
5 |
浙江正统消防检测有限公司嘉兴分公司
|
姚志英 | 2003-08-01 |
6 |
浙江正统消防检测有限公司舟山分公司
|
曹徐波 | 2003-07-14 |
7 |
浙江正统消防检测有限公司金华分公司
|
杨仲恩 | 2003-01-03 |
8 |
浙江正统消防检测有限公司宁波分公司
|
谢小雄 | 2002-10-10 |
9 |
浙江正统消防检测有限公司台州分公司
|
林士斌 | 2002-09-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张权; 出资额: **.**; 百分比: *.**%企业名称: 浙江正统环境检测有限公司; 出资额: **.**; 百分比: *.****%; 法人性质: 企业法人 [退出]姓名: 倪建明; 出资额: ***.*; 百分比: **.****%
|
姓名: 倪建明; 出资额: ***.*; 百分比: **.**%姓名: 张权; 出资额: ***.*; 百分比: **.**%
|
2 | 2015-06-05 | 实收资本变更 |
300
|
0
|
3 | 2015-06-05 | 注册资本(金)变更 |
300
|
1000( + 233.33333% )
|
4 | 2014-07-23 |
/
|
撤消清算组备案
|
|
5 | 2013-07-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市上城区惠民路75-5号611室 邮政编码: 310000 电话: ********住所所在行政区划:杭州市上城区
|
住所: 杭州市滨江区江南大道380号威陵大厦1幢705室 邮政编码: 310000 电话: ********住所所在行政区划:杭州市滨江区
|
6 | 2013-05-13 | 组织机构变更 |
姓名: 王亚芝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 胡西木; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2013-05-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王亚芝
|
胡西木
|
8 | 2012-12-21 | 实收资本变更 |
50.5
|
300( + 494.05941% )
|
9 | 2012-12-21 | 注册资本(金)变更 |
50.5
|
300( + 494.05941% )
|
10 | 2012-12-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 张权; 出资额: 24.72; 百分比: 48.9505%企业名称: 浙江正统环境检测有限公司; 出资额: 25.78; 百分比: 51.05%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 张权; 出资额: 24.72; 百分比: 8.24%企业名称: 浙江正统环境检测有限公司; 出资额: 25.78; 百分比: 8.5933%; 法人性质: 企业法人姓名: 倪建明; 出资额: 249.5; 百分比: 83.1667% [新增]
|