序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 100% | 56727.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘朝刚
|
|
2 |
陈磊
|
|
3 |
毛正余
|
|
4 |
刘勇
|
|
5 |
缪克俭
|
|
6 |
陈金
|
|
7 |
黄敬余
|
|
8 |
韩蓉
|
|
9 |
胡靖
|
|
10 |
刘亦婴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江省海运集团有限公司物资分公司
|
郑晓岗 | 2008-05-29 |
2 |
浙江省海运集团有限公司天津分公司
|
孙升贤 | 2005-03-29 |
3 |
浙江省海运集团有限公司进出口分公司
|
陈金 | 2000-08-30 |
4 |
浙江省海运集团有限公司交通工程分公司
|
鲍文忠 | 1996-03-25 |
5 |
浙江省海运集团有限公司经营服务部
|
沈伟林 | 1992-05-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛正余; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李欠友;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卢涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛正余; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李欠友;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李欠友;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛正余; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李欠友;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-05-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 舒松全; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-06-09 | 注册资本(金)变更 |
326727
|
56727( - 82.6378% )
|
6 | 2020-06-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省交通投资集团有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江省交通投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
7 | 2020-06-09 | 注册资本(金)变更 |
******
|
*****
|
8 | 2019-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周晓阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 舒松全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蔡飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨新清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 缪克俭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 舒松全; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2018-10-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周中军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 周建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 周晓阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李媛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 舒松全; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蔡飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 刘亦婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 周晓阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 舒松全; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蔡飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄敬余; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2018-03-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周中军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周晓阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李媛; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李海瑛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 舒松全; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蔡飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 周中军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周建平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周晓阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李媛; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 潘朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 胡靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 舒松全; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蔡飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈金; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩蓉; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|