序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈孝梁 | 61.79% | 308.95万人民币 |
2 | 杭州市西湖区北山街道区域****展与治理中心 | 10% | 50万人民币 |
3 | 朱理 | 3.75% | 18.75万人民币 |
4 | 田影 | 3.64% | 18.2万人民币 |
5 | 刘志华 | 3.18% | 15.9万人民币 |
6 | 楼裕 | 3.07% | 15.35万人民币 |
7 | 黄根娣 | 2.95% | 14.75万人民币 |
8 | 朱威明 | 2.84% | 14.2万人民币 |
9 | 何幼红 | 2.78% | 13.9万人民币 |
10 | 虞国英 | 2.27% | 11.35万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈孝梁
|
|
2 |
陈筠
|
|
3 |
郑玲芳
|
|
4 |
彭存燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州北山旅游服务有限公司第一分公司
|
陈孝梁 | 2002-11-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 田影; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈筠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:李颖;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 彭存燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈筠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:李颖;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-06-29 | 经营范围变更 |
服务:手划船(北山301-368)限外湖、岳湖;客运:出租车客运;零售:预包装食品(许可项目在有效期内方可经营)。 服务:汽车租赁,承办展览,企业形象策划,经济信息咨询(除证券、期货);批****、零售:工艺美术品,照相器材。
|
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;企业形象策划;企业管理咨询;社会经济咨询服务;工艺美术品及收藏品批****(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;手划船(北山301-368)限外湖、岳湖(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2022-06-29 | 多证合一备案 |
|
单位办理住房公积金缴存登记,食品经营(仅销售预包装食品)备案
|
4 | 2021-09-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2028-09-24
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2020-06-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈孝梁; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 杭州市西湖区北山街道社会事务管理服务中心; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 朱理; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 田影; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 刘志华; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 楼裕; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 黄根娣; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 朱威明; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 何幼红; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 虞国英; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 楼志远; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 陈筠; 出资额: *万; 百分比: *%;姓名: 夏灵; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%;
|
姓名: 陈孝梁; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;企业名称: 杭州市西湖区北山街道区域****展与治理中心; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 朱理; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 田影; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 刘志华; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 楼裕; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 黄根娣; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 朱威明; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 何幼红; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%;姓名: 虞国英; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 楼志远; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 陈筠; 出资额: *万; 百分比: *%;姓名: 夏灵; 出资额: *.*万; 百分比: *.**%;
|
6 | 2020-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 田影; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 葛正清; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 陈筠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 田影; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑玲芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈筠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2020-06-29 | 执照副本数变更 |
1
|
2
|
8 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱威明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 葛正清; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 陈筠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 田影; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 葛正清; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈孝梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 陈筠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2017-05-25 | 住所变更 |
杭州市西湖区古墩路**号****室
|
浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路***号紫金启真大厦*号楼****-*室
|
10 | 2015-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********85467
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********11032K
|