序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙亮等644名股东 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
孙亮
|
姚成志
|
2 | 2021-01-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 戴庭华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 方强明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李炳森; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 袁国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 言永祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑金根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金惠敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 韩志贤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 高挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丰雷; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 姚成志; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 孙亮; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 方强明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁国华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 言永祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑金根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金惠敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高挺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 鲁俊杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-01-29 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:310000
|
4 | 2015-10-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****4
|
5 | 2011-06-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:市场经营管理(《市场名称登记证》的营业期限至2011年5月20日止),自有资产的管理、经营,实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
一般经营项目: 自有资产的管理、经营,实业投资。;
|
6 | 2010-07-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:市场经营管理(《市场名称登记证》的营业期限至2010年1月20日止),自有资产的管理、经营,实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
一般经营项目: 服务:市场经营管理(《市场名称登记证》的营业期限至2011年5月20日止),自有资产的管理、经营,实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
7 | 2009-05-26 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 服务:市场经营管理,自有资产的管理、经营,实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
经营范围: 服务:市场经营管理(《市场名称登记证》的营业期限至2010年1月20日止),自有资产的管理、经营,实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
8 | 2008-11-14 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 自有资产的管理、经营,实业投资。;
|
经营范围: 服务:市场经营管理,自有资产的管理、经营,实业投资。其他无需报经审批的一切合法项目。;
|