序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********13842G
|
2 | 2010-08-26 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 潘东雷; [退出]
|
法定代表人(负责人): 金涛; [新增]
|
3 | 2010-08-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 潘东雷;
|
法定代表人(负责人): 金涛;
|
4 | 2008-11-07 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 周成建; [退出]
|
法定代表人(负责人): 潘东雷; [新增]
|
5 | 2008-11-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 周成建;
|
法定代表人(负责人): 潘东雷;
|
6 | 2008-07-17 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 批****、零售:服装,皮革制品,羽绒制品,纺织品,文化用品,健身器材;
|
经营范围: 批****、零售:服装,皮革制品,羽绒制品,针、纺织品,文化用品,健身器材,日用化学品,电子产品,日用百货,数码产品,眼镜(除角膜接触镜),钟表,玩具,办公用品,家居用品;
|