序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 楼泽宇 | 75% | 750.0万人民币 |
2 | 骆厚德 | 25% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆厚德
|
|
2 |
周金香
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江一通拍卖有限公司宁海办事处
|
陈伟杰 | 2002-12-16 |
2 |
浙江一通拍卖有限公司奉化办事处
|
舒红刚 | 2002-10-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱海斌; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 骆厚德; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 周金香; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 骆厚德; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
2 | 2017-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱海斌; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 骆翔燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 朱海斌; 证件号码: ***************; 职位: 监事姓名: 骆厚德; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
3 | 2017-06-08 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 贺燕; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 楼泽宇; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 骆厚德; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 楼泽宇; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
4 | 2017-06-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
骆翔燕
|
骆厚德
|
5 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********73099
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********26593T
|
6 | 2015-05-04 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 楼泽宇; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 骆翔燕; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 贺燕; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 楼泽宇; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2014-03-03 | 注册号升级 |
注册号: *****39
|
注册号: *****
|
8 | 2014-03-03 | 注册号升级 |
注册号: ********039
|
注册号: ********73099
|
9 | 2014-03-03 | 法定代表人变更 |
楼志松
|
骆翔燕
|
10 | 2014-03-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 楼志松; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 骆翔燕; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王杭金; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 朱海斌; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 骆翔燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 朱海斌; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
|