序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | BOUNTEOUS COMPANY LIMITED | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐晓红
|
|
2 |
吴瑞珊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 法定代表人变更 |
涂军
|
徐晓红
|
2 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴瑞珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 涂军; 证件号码: P******(*); 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名:DAVID CHEUNG;证件号码:*********; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴瑞珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐晓红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名:DAVID CHEUNG;证件号码:*********; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: ANDREW PETER MILES; 证件号码: *********; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 吴瑞珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 阙文雄; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 吴瑞珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 涂军; 证件号码: P******(*); 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2021-07-26 | 法定代表人变更 |
ANDREW PETER MILES
|
涂军
|
5 | 2021-07-12 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区曙光路黄龙广场
|
浙江省杭州市西湖区天目山路***号(现代国际大厦北座)*层***室
|
6 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: TAN WERN YUEN (CHEN WENYUAN); 证件号码: E*******F; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 吴瑞珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 阙文雄; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: ANDREW PETER MILES; 证件号码: *********; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 吴瑞珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 阙文雄; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
7 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
TAN WERN YUEN (CHEN WENYUAN)
|
ANDREW PETER MILES
|
8 | 2018-02-28 | 经营范围变更 |
商业零售(包括代销寄售)经营:日用百货,日用杂品,针纺织品,五金交电,家用电器及电子产品,照相器材,仪器仪表,医疗器械,工艺美术品,精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),粮油制品,食品经营,书报刊、电子出版物、音像制品;服务:餐饮服务(凭许可证经营);并提供相关的商务咨询和商务服务;组织国内产品出口业务;自营商品的进出口业务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
商业零售(包括代销寄售)经营:日用百货,日用杂品,针纺织品,五金交电,家用电器及电子产品,照相器材,仪器仪表,医疗器械,工艺美术品,精细化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),粮油制品,初级食用农产品,食品经营,书报刊、电子出版物、音像制品;服务:餐饮服务(凭许可证经营);并提供相关的商务咨询和商务服务;组织国内产品出口业务;自营商品的进出口业务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-09-19 | 出资比例备案 |
企业名称: BOUNTEOUS COMPANY LIMITED; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: BOUNTEOUS COMPANY LIMITED; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
10 | 2017-09-19 | 出资日期备案 |
企业名称: BOUNTEOUS COMPANY LIMITED; 出资日期:
|
企业名称: BOUNTEOUS COMPANY LIMITED; 出资日期:
|