序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-13 | 负责人变更 |
郭志民 [退出]
|
黄锋 [新增]
|
2 | 2016-06-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:842921623
|
统一社会信用代码:*****Y
|
3 | 2016-06-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郭志民
|
黄锋
|
4 | 2014-01-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李留军
|
郭志民
|
5 | 2010-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金炜
|
李留军
|
6 | 2010-03-08 | 行业代码变更 |
行业代码:5500
|
行业代码:5511
|
7 | 2008-06-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈劲松
|
金炜
|
8 | 2008-01-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杜长海
|
沈劲松
|
9 | 2007-12-12 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
上市的合资(港资)股份有限公司分支机构
|
10 | 2007-09-06 | 变更注册号 |
注册号: *****33
|
注册号: *****
|