序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-01 | 负责人变更 |
冒鹏程 [退出]
|
王维 [新增]
|
2 | 2018-08-01 | 上级企业变更 |
企业名称: 上海馔山餐饮管理有限公司; 注册号: *****w
|
企业名称: 上海馔山餐饮管理有限公司; 注册号: *****w
|
3 | 2018-08-01 | 法定代表人变更 |
冒鹏程
|
王维
|
4 | 2017-06-14 | 负责人变更 |
俞荣荣 [退出]
|
冒鹏程 [新增]
|
5 | 2017-06-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞荣荣
|
冒鹏程
|
6 | 2016-08-25 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 彭瑞萍; [退出]
|
法定代表人(负责人): 俞荣荣; [新增]
|
7 | 2016-08-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 彭瑞萍;
|
法定代表人(负责人): 俞荣荣;
|
8 | 2016-03-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:使用清洁能源的真空包装食品加热销售,餐饮管理。;
|
一般经营项目: 服务:热食类食品制售(环保前置审批的除外),使用清洁能源的真空包装食品加热销售,餐饮管理。;
|