序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-03-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 于立新;注册号: 企合浙杭分字第07535号;
|
法定代表人(负责人): 郭怀明;注册号: ********;
|
2 | 2010-07-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 张云峰;
|
法定代表人(负责人): 于立新;
|
3 | 2007-06-29 | 变更注册号 |
注册号: 企合浙杭分字第06828号;
|
注册号: 企合浙杭分字第07535号;
|
4 | 2005-04-21 | 企业类型变更 |
企业类型:159;
|
企业类型:310;
|
5 | 2004-07-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:叶勤;身份证编号:********;
|
法定代表人:张云峰;身份证编号:********;
|