序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 55.0753% | 13218.0713万人民币 |
2 | 浙江深改产业****展合伙企业(有限合伙) | 15.02054% | 3604.9286万人民币 |
3 | 宁波富慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.07924% | 1219.0186万人民币 |
4 | 宁波富昭企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.05259% | 1212.6223万人民币 |
5 | 宁波富睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.01082% | 1202.5956万人民币 |
6 | 北京千方科技股份有限公司 | 5.00685% | 1201.643万人民币 |
7 | 宁波富院企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.88076% | 1171.3824万人民币 |
8 | 宁波富昊企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.87391% | 1169.7382万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴德兴
|
|
2 |
徐云涛
|
|
3 |
沈坚
|
|
4 |
龚飞洋
|
|
5 |
黄锐
|
|
6 |
向静
|
|
7 |
朱峰
|
|
8 |
丁剑
|
|
9 |
葛耀君
|
|
10 |
丁佳莹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江数智交院科技股份有限公司台州分公司
|
杨文宇 | 2022-03-21 |
2 |
浙江数智交院科技股份有限公司江苏分公司
|
张勇 | 2017-03-01 |
3 |
浙江数智交院科技股份有限公司宁波分公司
|
陈方东 | 2010-05-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 丁剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 向静; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘生龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 葛耀君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑家悦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄锐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚飞洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:吴艳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 丁剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 向静; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘生龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 葛耀君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑家悦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄锐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:吴艳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2020-12-24 | 注册资本(金)变更 |
7262.7843
|
24000
|
3 | 2020-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘生龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑家悦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄锐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚飞洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 丁剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 向静; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘生龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 葛耀君; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑家悦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄锐; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚飞洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2020-12-24 | 注册资本(金)变更 |
****.****
|
*****
|
5 | 2020-12-24 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
其他股份有限公司(非上市)
|
6 | 2020-12-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省交通投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江深改产业****展合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 宁波富慧企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富昭企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富睿企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 北京千方科技股份有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富院企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富昊企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 浙江省交通投资集团有限公司; 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江深改产业****展合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.****万; 百分比: **.****%;企业名称: 宁波富慧企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额:****.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富昭企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富睿企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 北京千方科技股份有限公司; 出资额: ****.***万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富院企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 宁波富昊企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.****万; 百分比: *.****%;
|
7 | 2020-12-24 | 名称变更 |
浙江省交通规划设计研究院有限公司
|
浙江数智交院科技股份有限公司
|
8 | 2020-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 唐旭东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曹德洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓朱明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 龚飞洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘生龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑家悦; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄锐; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 龚飞洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
9 | 2019-09-19 | 注册资本(金)变更 |
4000
|
7262.7843
|
10 | 2019-09-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 唐旭东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曹德洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓朱明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金德均; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 丁佳莹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴德兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 唐旭东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐云涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曹德洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李莎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈坚; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邓朱明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 龚飞洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|