序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱幽燕 | 48.95714% | 685.4万人民币 |
2 | 陆学南 | 33.18571% | 464.6万人民币 |
3 | 梁雪冰 | 3.57143% | 50万人民币 |
4 | 顾桂贤 | 3.57143% | 50万人民币 |
5 | 林勇 | 3.57143% | 50万人民币 |
6 | 陈菲莲 | 3.57143% | 50万人民币 |
7 | 陈健 | 3.57143% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱幽燕
|
|
2 |
陆学南
|
|
3 |
陈菲莲
|
|
4 |
刘禹秀
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天源资产评估有限公司上海分公司
|
梁雪冰 | 2017-12-29 |
2 |
天源资产评估有限公司江苏分公司
|
陈健 | 2015-09-14 |
3 |
天源资产评估有限公司四川分公司
|
林勇 | 2014-06-05 |
4 |
天源资产评估有限公司北京分公司
|
陆学南 | 2011-09-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 住所变更 |
杭州市江干区新业路*号华联时代大厦A幢****室
|
浙江省杭州市上城区新业路*号华联时代大厦A幢****室
|
2 | 2021-01-22 | 注册资本(金)变更 |
1300
|
1400( + 7.69231% )
|
3 | 2021-01-22 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2021-01-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钱幽燕; 出资额: ***.*万; 百分比: **.****%;姓名: 陆学南; 出资额: ***.*万; 百分比: **.****%;姓名: 梁雪冰; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 陈菲莲; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 顾桂贤; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
|
姓名: 钱幽燕; 出资额: ***.*万; 百分比: **.****%;姓名: 陆学南; 出资额: ***.*万; 百分比: **.****%;姓名: 林勇; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 梁雪冰; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 陈健; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 陈菲莲; 出资额: **万; 百分比: *.****%;姓名: 顾桂贤; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
|
5 | 2020-06-05 | 经营范围变更 |
资产评估(范围详见《资产评估资格证书》)。
|
一般项目:资产评估;土地调查评估服务;破产清算服务;财务咨询;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2017-05-19 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
7 | 2017-05-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈菲莲; 出资额: **.*万; 百分比: *.**%姓名: 陆学南; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%姓名: 钱幽燕; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%
|
姓名: 梁雪冰; 出资额: **万; 百分比: *.****% [新增]姓名: 陈菲莲; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 顾桂贤; 出资额: **万; 百分比: *.****% [新增]姓名: 陆学南; 出资额: ***.*万; 百分比: **.****%姓名: 钱幽燕; 出资额: ***.*万; 百分比: **.****%
|
8 | 2017-05-19 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
1300( + 30% )
|
9 | 2017-01-17 | 高级管理人员备案 |
钱幽燕,陆学南,陈菲莲,顾桂贤 [退出]
|
钱幽燕,陆学南,陈菲莲,刘禹秀 [新增]
|
10 | 2016-09-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********8309XG
|