序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴光榧 | 10万人民币 | |
2 | 戴光桦 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋乐
|
|
2 |
戴光榧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-22 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 戴光榧、戴光桦、蒋乐;清算组负责人: 蒋乐;地址: 杭州市江干区笕桥镇黄家村二组***号-*博友假日酒店主楼***室;联系方式: ***********
|
2 | 2015-11-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********39964F
|
3 | 2015-11-20 | 其他事项备案 |
|
财务负责人和联络员:蒋乐
|
4 | 2011-10-08 | 名称变更 |
|
企业名称: 杭州昂林纺织品有限公司; 住所: 杭州市江干区笕桥镇黄家村二组105号-2博友假日酒店主楼201室; 行业: 纺织品、针织品及原料批****; 一般经营项目: 批****、零售:针、纺织品,日用百货,化妆品,工艺礼品,服装,服饰,办公用品,体育用品,电子产品,一般劳保用品,机械设备。;
|
5 | 2008-05-27 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 蒋乐;注册号: *************;组织机构: 戴光榧 职务: 监事;蒋乐 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2007-06-26 | 住所变更 |
|
住所: 江干区丁桥镇广****路**号 注册号: *********** 电话:
|
7 | 2004-08-25 | 住所变更 |
|
经营场所:下城区石桥路***号*楼管辖地:********电话:
|