序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州杭阳新能源开****有限公司 | 100% | 990.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪洁
|
|
2 |
刘歆怡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江正泰新能源开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 杭州杭阳新能源开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2022-04-07 | 法定代表人变更 |
刘真
|
汪洁
|
3 | 2022-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘真; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄国柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:邵亚峰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 刘歆怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 汪洁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名:章彬悦;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
4 | 2021-07-09 | 法定代表人变更 |
厉健
|
刘真
|
5 | 2021-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 陆川; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘真; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄国柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2019-04-17 | 法定代表人变更 |
仇展炜
|
厉健
|
7 | 2019-04-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 仇展炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 陆川; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 厉健; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陆川; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2016-07-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********61194
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********58118D
|
9 | 2016-07-04 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 100万;股东: 浙江正泰新能源开****有限公司, 100万;
|
注册资本: 990万;股东: 浙江正泰新能源开****有限公司, 990万;
|
10 | 2015-03-19 | 住所变更 |
住所: 杭州经济技术开****区白杨街道*号大街***号*幢***号房
电话:
|
住所: 杭州经济技术开****区白杨街道*号大街***号*幢***室 电话:
|