序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡习翠 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 侯远林 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯远林
|
|
2 |
胡习翠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 侯远林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈树坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 侯远林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 胡习翠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2018-03-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:胡习翠;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡习翠;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:胡习翠;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:侯远林;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2016-07-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2013-8-8 至 2033-8-1;
股东: 陈树坤, 5万; 侯远林, 5万;
|
营业期限: 2013-8-8 至 9999-9-9;
股东: 侯远林, 5万; 胡习翠, 5万;
|
4 | 2016-03-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:074332374
|
统一社会信用代码:*****2
|
5 | 2014-12-23 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 陈伟;股东: 陈伟, *万;汪运彬, *万;组织机构: 陈伟 职务: 执行董事兼总经理;汪运彬 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 侯远林;股东: 陈树坤, *万;侯远林, *万;组织机构: 陈树坤 职务: 监事;侯远林 职务: 执行董事兼总经理;
|