序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
2 | 2022-07-20 | 负责人变更 |
EVAN BARRY SLOVES [退出]
|
高世炜 [新增]
|
3 | 2022-07-20 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:310002
|
4 | 2018-03-09 | 住所变更 |
杭州市西湖区文三路**号**幢杭州东部软件园科技大厦*层A***-A***,B***-B***
|
浙江省杭州市上城区望江国际中心*号****、****室
|
5 | 2016-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********82175R
|
6 | 2014-10-24 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): GENE S QUON; [退出]
|
法定代表人(负责人): EVAN BARRY SLOVES; [新增]
|
7 | 2014-10-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): GENE S QUON;
|
法定代表人(负责人): EVAN BARRY SLOVES;
|